Ymddiriedolwyr MERCY MINISTRIES UK

Rhif yr elusen: 1111377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Jonathan Clark Ymddiriedolwr 03 October 2023
Dim ar gofnod
Fiona Taylor Ymddiriedolwr 19 April 2023
Dim ar gofnod
Warwick Robert McCullough Ymddiriedolwr 25 April 2019
Dim ar gofnod
Helen Elizabeth Edwards Ymddiriedolwr 21 November 2018
Dim ar gofnod
Dr Rob Waller Ymddiriedolwr 16 July 2018
Dim ar gofnod