CRAZY HATS BREAST CANCER APPEAL
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a Northamptonshire based charity raising funds to financially support the breast care units at our two local hospitals in the county. Funds are raised through numerous activities and projects are costed and agreed with the hospitals before being granted. We also offer counselling and support sessions, therapy services and run a Holiday Home for patients.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2020
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £10,000 o 1 grant(iau) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 28 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1165702 NORTHAMPTONSHIRE HEALTH CHARITABLE FUND
- 28 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1056804 LEICESTER HOSPITALS CHARITY
- 28 Ionawr 2022: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1094646 NORTHAMPTONSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
- 13 Medi 2005: Cofrestrwyd
- 28 Ionawr 2022: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- CRAZY HATS (Enw gwaith)
- CRAZY HATS APPEAL (Enw blaenorol)
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | 31/08/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £192.71k | £464.88k | £180.55k | £145.25k | £83.33k | |
|
Cyfanswm gwariant | £210.96k | £293.04k | £174.89k | £191.97k | £44.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | £10.00k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 19 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 30 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 10 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 13 Tachwedd 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 21 Rhagfyr 2019 | 174 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 06 Tachwedd 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 16 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2017 | 08 Tachwedd 2017 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17 JUNE 2005 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 5 SEPTEMBER 2005 AND 18 JUNE 2007.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH OF THOSE PERSONS WHO HAVE SUFFERED OR ARE SUFFERING FROM BREAST CANCER BY THE PROVISION OF GRANTS AS THE TRUSTEES SEE FIT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NORTHAMPTONSHIRE AND LEICESTERSHIRE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window