DR JAZZ CHARITABLE FUNDS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We continue to raise funds for charitable purposes. In the past year we have donated funds to worthy charities. We look forward to further success and helping more needy causes in the future.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dinas Bryste
Llywodraethu
- 05 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- DOCTOR JAZZ CHARITABLE FUNDS (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PROFESSOR PAUL RICHARD GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PROFESSOR HUGH BERESFORD COAKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
LOIS MARY GODDARD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.25k | £799 | £1.35k | £1.91k | £1.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.11k | £535 | £2.26k | £1.88k | £1.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 27 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 11 Mawrth 2024 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 11 Mawrth 2024 | 377 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 10 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 03 Mawrth 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 5 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE: (1) TO PROMOTE EDUCATION, RELIEF OF POVERTY, RELIEF OF MENTAL OR PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION AND SUCH GENERAL PURPOSES BENEFICIAL TO THE COMMUNITY WITHIN THE UNITED KINGDOM OR OVERSEAS IN SUCH WAY AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT; INCLUDING, BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING, TO PROMOTE, IMPROVE, DEVELOP AND MAINTAIN PUBLIC EDUCATION IN AND APPRECIATION OF THE ART AND SCIENCE OF MUSIC IN ALL ASPECTS BY (INTER ALIA) THE PRESENTATION OF PUBLIC CONCERTS; (2) TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES SEE FIT FROM TIME TO TIME.
Maes buddion
IN PRACTICE SOUTH AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
REDLAND GREEN FARM
REDLAND GREEN
BRISTOL
BS6 7HF
- Ffôn:
- 07836503999
- E-bost:
- paulrgoddard@me.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window