ymddiriedolwyr NORTHAMPTON DISTRICT SCOUT COUNCIL
Rhif yr elusen: 1110610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Billingham | Cadeirydd | 02 July 2022 |
|
|
||||
ESTHER ANN PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 08 July 2023 |
|
|
||||
Matthew Ager | Ymddiriedolwr | 01 January 2023 |
|
|
||||
Jan Brooker | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Liam Claris | Ymddiriedolwr | 08 October 2022 |
|
|
||||
BEN OUSLEY | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|||||
Ian Claris | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Chris Gyles | Ymddiriedolwr | 02 July 2022 |
|
|
||||
Stephen Humphrey | Ymddiriedolwr | 19 September 2021 |
|
|
||||
Ian Malcomson | Ymddiriedolwr | 19 July 2019 |
|
|
||||
GARY ANDREW JACKSON | Ymddiriedolwr | 15 July 2018 |
|
|
||||
Elaine Ann Farr Bsc | Ymddiriedolwr | 31 August 2017 |
|
|
||||
CAROLINE LOMAS | Ymddiriedolwr | 08 July 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.