Hanes ariannol Historic Houses Foundation
Rhif yr elusen: 1111049
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £307.29k | £325.86k | £5.11m | £3.66m | £3.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £793.96k | £803.44k | £3.52m | £2.84m | £624.88k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £2.86m | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £2.10m | £1.06m | £2.51m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £2.51m | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £149.74k | £325.74k | £604.83k | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £115 | £2.27m | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £2.10m | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £3.47m | £2.79m | £570.78k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £43.86k | £51.80k | £54.10k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £62.73k | £109.21k | £81.87k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £3.41m | £2.68m | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £43.86k | £51.80k | £51.80k | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.