THE RED ROOM THEATRE COMPANY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Award-winning independent theatre production company developing new theatre which challenges audiences to question the status quo. Explores new combinations of dramatic tradition with multi-media technology to create groundbreaking collaborations between writers, artists and communities, in order to provoke debate on current issues and give a voice to those most affected.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 04 Awst 2005: Cofrestrwyd
- 22 Awst 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- THE RED ROOM (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.81k | £1.47k | £60 | £60 | £60 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 31 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 17 JULY 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 23 MAY 2005.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE EDUCATION FOR THE PUBLIC BENEFIT BY THE PROMOTION OF THE ARTS, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY THE ART OF DRAMA.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE EUROPE.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window