THE YIRGAALEM APPEAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To relieve the poverty in the Sidamo region of Southern Ethiopia by ensuring that as many children receive an education by funding the building of, and the maintenance of a school in the town of Yirgaalem. The trust supports the school by funding equipment The trust works with youth groups in the region to support many homeless children by providing shelter, adult support , food and education.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Ethiopia
Llywodraethu
- 01 Medi 2005: Cofrestrwyd
- THE CHILDREN OF YIRGAALEM (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark lumsden- taylor | Cadeirydd | 08 October 2013 |
|
|
||||
Christopher Kaj Gunner Erikson-Lee | Ymddiriedolwr | 26 September 2018 |
|
|
||||
Georgia May Shelford | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Timothy James Evans | Ymddiriedolwr | 25 January 2018 |
|
|
||||
Glyn Charlton | Ymddiriedolwr | 01 October 2012 |
|
|
||||
DEREJE GELETA | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £55 | £0 | £0 | £1.00k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £144 | £685 | £144 | £2.46k | £144 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 07 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 09 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 12 AUGUST 2005. as amended on 27 Oct 2020 as amended on 01 Aug 2022
Gwrthrychau elusennol
(1) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE CHILDREN ATTENDING AND WISHING TO ATTEND THE YIRGAALEM ELEMENTARY AND SECONDARY SCHOOLS IN THE SOUTHERN REGION OF ETHIOPIA, THROUGH THE PROVISION OF ITEMS, EQUIPMENT AND FACILITIES WHICH WOULD NOT OTHERWISE BE PROVIDED OUT OF STATUTORY FUNDING AND IN SUCH OTHER WAYS AS THE TRUSTEES MAY FROM TIME TO TIME DECIDE, THEREBY ENABLING THE SAID CHILDREN TO ACCESS EDUCATION AND COMPLETE THEIR HIGHER EDUCATION; (2) TO RELIEVE POVERTY AND PROMOTE GOOD HEALTH, MAINLY BUT NOT EXCLUSIVELY AMONGST THE YOUNG IN ETHIOPIA; (3) TO FURTHER SUCH OTHER CHARITABLE PURPOSES AS THE TRUSTEES REGARD AS APPROPRIATE IN ASSISTING CHILDREN AND OTHER VULNERABLE GROUPS OF THE SOCIETY IN THE AREA OF BENEFIT.
Maes buddion
ETHIOPIA.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LONE COTTAGE
LOWER ROAD
EAST FARLEIGH
MAIDSTONE
ME15 0EU
- Ffôn:
- 07768352414
- E-bost:
- glyn.charlton1@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window