Hanes ariannol MANSFIELD AND ASHFIELD BANGLADESHI ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1119395
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2013 | 02/01/2015 | 01/01/2016 | 02/01/2019 | 02/01/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.94k | £52.09k | £69.44k | £45.03k | £39.52k | |
|
Cyfanswm gwariant | £52.41k | £24.70k | £30.07k | £45.73k | £69.84k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £0 | £100 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.