NEWTON PREP PTA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
THE OBJECTIVES OF THE PTA (A REGISTERED CHARITY) ARE TO ADVANCE THE CHILDREN'S EDUCATION JOINTLY WITH THE HEADMISTRESS AND SCHOOL COUNCIL; TO RAISE MONEY FOR THE NEWTON PREP SCHOLARSHIP FUND; TO DEVELOP EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; AND TO ENGAGE IN ACTIVITIES OR PROVIDE FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Llundain Fwyaf
Llywodraethu
- 05 Awst 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steffen Goelkel | Cadeirydd | 08 July 2021 |
|
|||||
James Wallis | Ymddiriedolwr | 24 September 2024 |
|
|
||||
Danielle De Voe | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Karine Neri | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|||||
Malavika Joymilind Patankar | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Meg Clemency Stevenson | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr FAROUK WALJI | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.26k | £13.26k | £36.46k | £45.18k | £57.45k | |
|
Cyfanswm gwariant | £15.12k | £2.96k | £17.63k | £37.03k | £24.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 09 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 10 Tachwedd 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 15 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 17 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 SEPTEMBER 2004.
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF PUPILS IN THE SCHOOL IN CONJUNCTION WITH THE HEADTEACHER AND THE SCHOOL COUNCIL IN PARTICULAR BY: 2.1 DEVELOPING EFFECTIVE RELATIONSHIPS BETWEEN THE STAFF, PARENTS AND OTHERS ASSOCIATED WITH THE SCHOOL; AND 2.2 ENGAGING IN ACTIVITIES OR PROVIDING FACILITIES OR EQUIPMENT WHICH SUPPORT THE SCHOOL AND ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUPILS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE, NEWTON PREP,LONDON SW8.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
NEWTON PREPARATORY SCHOOL
149 BATTERSEA PARK ROAD
LONDON
SW8 4BX
- Ffôn:
- 02077204091
- E-bost:
- danielle.l.devoe@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window