ABACUS NURSERY AND CHILDCARE LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides high quality education and childcare. Abacus operates a term time nursery for 2 to 4 year olds, alongside Breakfast and After School Clubs for 2 to 11 year olds. As recognised by our Ofsted classification and award of the Kent Early Years Quality mark, Abacus is committed to supporting individual children and their families.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2023
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £155,526 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Caint
Llywodraethu
- 03 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- ST NICHOLAS EARLY YEARS AND CHILDCARE (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Howard | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Dale | Ymddiriedolwr | 11 November 2021 |
|
|
||||
Joanna LOCKE | Ymddiriedolwr | 03 May 2016 |
|
|
||||
Gillian Singfield | Ymddiriedolwr | 05 October 2015 |
|
|||||
LISA JAYNE EVANS | Ymddiriedolwr | 10 March 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £422.43k | £247.21k | £402.49k | £236.79k | £283.30k | |
|
Cyfanswm gwariant | £421.17k | £155.28k | £391.78k | £254.24k | £286.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £155.53k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 16 Hydref 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 16 Hydref 2024 | 108 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 06 Rhagfyr 2023 | 159 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 06 Rhagfyr 2023 | 159 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 07 Awst 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 07 Awst 2022 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 24 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 31 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 10/06/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 08/09/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 16/07/2010 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27/02/2012
Gwrthrychau elusennol
3(A) TO ENHANCE THE DEVELOPMENT AND EDUCATION OF CHILDREN PRIMARILY UNDER STATUTORY SCHOOL AGE BY ENCOURAGING PARENTS TO UNDERSTAND AND PROVIDE FOR THE NEEDS OF THEIR CHILDREN THROUGH COMMUNITY GROUPS; AND 3(B) TO PROVIDE THE NECESSARY FACILITIES FOR THE DAILY CARE, RECREATION AND EDUCATION OF CHILDREN UP TO THE AGE OF 11 DURING OUT OF SCHOOL HOURS AND HOLIDAYS; AND 3(C) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DOCTRINES OF THE CHURCH OF ENGLAND BY PROVIDING RELIGIOUS EDUCATION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. KENT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Abacus Nursery
Craythorne Lane
NEW ROMNEY
TN28 8BL
- Ffôn:
- 01797369287
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window