Hanes ariannol RIFT VALLEY NEWCASTLE JUSTICE PROJECT

Rhif yr elusen: 1111778
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012
Cyfanswm Incwm Gros £8.97k £89.55k £17.37k £9.88k £3.17k
Cyfanswm gwariant £18.91k £30.79k £25.36k £33.68k £11.57k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A