LES RACHETES OF THE ETERNAL EVANGELICAL CHURCH (R.E.C)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We assist people by providing spiritual and emotional assistance. We also help youth and people and support them in many areas of life such as: prison, hospital and home visits. We give information on matters such as: education, employment, health, welfare rights, youth and family support. We organised seminar workshops on alcohol and drugs, HIV prevention development, domestic violence, keeping c
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 18 October 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Llundain Fwyaf
- Congo
Llywodraethu
- 08 Medi 2005: Cofrestrwyd
- RAKG (Enw blaenorol)
- REDEEMED ASSEMBLY OF THE KINGDOM OF GOD (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Batala Ntololo | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Mobibi Bisumanu | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Maguy Mandiangu | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Nsikunu Lukombo | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
PASTOR JEAN KALA | Ymddiriedolwr | 08 June 2012 |
|
|
||||
ELISA NZINGA NSANGU | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 18/10/2020 | 18/10/2021 | 18/10/2022 | 18/10/2023 | 18/10/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.80k | £4.00k | £5.00k | £3.87k | £5.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.00k | £3.30k | £4.00k | £3.00k | £4.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2024 | 26 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2023 | 07 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2022 | 08 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2021 | 06 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 18 Hydref 2020 | 12 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 18 Hydref 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 17/11/2004 AS AMENDED ON 20/08/2005 AS AMENDED ON 28/04/2012
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION, WITHIN THE UK AND OVERSEAS. 3.2 THE RELIEF OF POVERTY HARDSHIP AND DISTRESS, IN PARTICULAR AMONG MEMBERS OF AFRICAN FRANCOPHONE COMMUNITIES BOTH WITHIN THE UK AND OVERSEAS, BY THE PROVISION OF ADVICE, INFORMATION AND TRANSLATION SERVICES ON MATTERS RELATING TO HEALTH, BENEFITS, HOUSING, EMPLOYMENT AND EDUCATION AND AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES BY THE PROVISION OF FINANCIAL OR MATERIAL ASSISTANCE TO THOSE IN NEED.
Maes buddion
UK AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Flat 5
Gibbon House
Fisherton Street
London
NW8 8LS
- Ffôn:
- 02035243574
- E-bost:
- jeankala3@hotmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window