THE SEEING EAR LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The relief of print disabled persons by the provision of printed items in an accessible electronic/alternative format.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2021
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 20 Medi 2005: Cofrestrwyd
- 04 Mai 2022: Tynnwyd (WEDI'U TROSGLWYDDO I ELUSEN A ESGUSODIR)
- THE SEEING EAR (Enw gwaith)
- TSE (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2017 | 31/01/2018 | 31/01/2019 | 31/01/2020 | 31/01/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £233.22k | £171.74k | £126.82k | £67.21k | £1.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £173.99k | £160.82k | £148.89k | £105.83k | £67.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2022 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2021 | 25 Chwefror 2022 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2020 | 25 Chwefror 2022 | 452 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2020 | 25 Chwefror 2022 | 452 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2019 | 20 Rhagfyr 2019 | 20 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2019 | 20 Rhagfyr 2019 | 20 diwrnod yn hwyr |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 12 JANUARY 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 06 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF VISUALLY IMPAIRED PERSONS BY THE PROVISION OF BOOKS IN AN ACCESSIBLE ELECTRONIC/ALTERNATIVE FORMAT.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONALLY.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window