Hanes ariannol OXFORD LIEDER
Rhif yr elusen: 1111458
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/11/2018 | 30/11/2019 | 30/11/2020 | 30/11/2021 | 30/11/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £472.75k | £579.42k | £505.32k | £637.62k | £673.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £445.59k | £514.03k | £420.26k | £667.38k | £637.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £6.66k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £360.97k | £376.25k | £400.28k | £468.42k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £218.41k | £128.97k | £237.33k | £204.50k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £42 | £98 | £13 | £318 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £476.93k | £369.04k | £601.95k | £565.06k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £37.10k | £51.22k | £65.44k | £72.36k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £166.05k | £140.03k | £148.07k | £175.63k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.