THE SECKFORD FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Seckford Foundation promotes the education of the young and the care of older people in and around Woodbridge. The Foundation owns and operates two significant and long standing institutions in the town, Seckford Care and Woodbridge School.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£17,392,241
Roddion a chymynroddion | £50.01k | |
Weithgareddau elusennol | £16.99m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £38.96k | |
Buddsoddiadau | £315.13k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£16,879,555
Codi arian | £13.67k | |
Weithgareddau elusennol | £16.86m | |
Arall | £10.69k |
£470,979 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £311,636 o 3 gontract(au) llywodraeth a £3,221 o 3 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £24.36k | |
Gwariant elusennol | £16.86m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £512.69k |
Codi arian a Arall Gwariant | £24.36k | |
Gwariant elusennol | £16.86m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £983.67k |
Pobl

351 Gweithwyr
12 Ymddiriedolwyr
22 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 3 |
£70k i £80k | 2 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Suffolk
Llywodraethu
- 31 Hydref 2003: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Florence Paul | Ymddiriedolwr | 22 January 2025 |
|
|
||||
Sarah Louise Neesam | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Sharon Diana Mandy Kerridge | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Peter Brown | Ymddiriedolwr | 05 March 2024 |
|
|
||||
Howard William Blackett | Ymddiriedolwr | 03 October 2022 |
|
|||||
William Geoffrey Fletcher | Ymddiriedolwr | 13 September 2022 |
|
|
||||
William Self | Ymddiriedolwr | 03 December 2021 |
|
|
||||
Sarah Hill | Ymddiriedolwr | 01 November 2021 |
|
|
||||
Clive Edward Benedict Schlee | Ymddiriedolwr | 24 March 2020 |
|
|
||||
William Ian Emsley Anderson | Ymddiriedolwr | 18 November 2019 |
|
|
||||
MARGARET MCKENNA | Ymddiriedolwr | 06 September 2018 |
|
|
||||
MARTIN SYLVESTER | Ymddiriedolwr | 01 June 2010 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.78m | £13.49m | £14.62m | £15.41m | £17.39m | |
|
Cyfanswm gwariant | £23.95m | £13.36m | £14.29m | £15.86m | £16.88m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £96.69k | £84.24k | £58.32k | £197.94k | £311.64k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £9.99m | £241.58k | £53.70k | £5.83k | £3.22k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £704.64k | £526.40k | £786.18k | £28.28k | £50.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £139.16k | £452.72k | £27.69k | £19.97k | £38.96k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £21.72m | £12.32m | £13.59m | £15.11m | £16.99m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £218.85k | £176.88k | £212.50k | £248.88k | £315.13k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £17.07k | £250 | £1.14k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £23.87m | £13.35m | £14.29m | £15.82m | £16.86m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £73.13k | £15.91k | £1.93k | £11.69k | £13.67k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £215.39k | £121.78k | £85.89k | £75.36k | £76.39k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £33.43k | £0 | £0 | £0 | £500 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.31k | £15.91k | £1.93k | £11.69k | £13.67k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £31.70k | £10.69k |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £49.31m | £22.29m | £22.39m | £22.41m | £22.76m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £4.80m | £6.08m | £5.97m | £5.87m | £6.34m | |
|
Cyfanswm asedau | £2.36m | £504.95k | £729.86k | £990.84k | £1.99m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£2.17m | -£219.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £4.55m | £3.31m | £3.35m | £3.70m | £4.54m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 01 Mai 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 22 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 15 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 16 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 07 Mai 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 29/07/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 17/02/2011 NOW ARTICLES ADOPTED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 28/08/2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28 SEP 2017
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE CHARITY IS ESTABLISHED ARE: 3.1 THE RELIEF OF CHARITABLE NEEDS ARISING AS A RESULT OF AGE, FINANCIAL HARDSHIP, ILL-HEALTH, DISABILITY OR OTHERWISE AS THE GOVERNORS THINK FIT AND PARTICULARLY BY THE PROVISION OF ALMSHOUSES FOR THE RESIDENCE OF PERSONS (OR MARRIED COUPLES) WHO ARE NOT LESS THAN FIFTY YEARS OF AGE AND WHO RESIDE WITHIN THE AREA OF BENEFIT SAVE THAT THE GOVERNORS MAY, IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES, MAKE PROVISION FOR PERSONS OUTSIDE THE AREA OF BENEFIT PROVIDED THAT THE NUMBER OF SUCH PERSONS DOES NOT EXCEED ONE THIRD OF THE TOTAL NUMBER OF PERSONS BENEFITING AT ANY ONE TIME; 3.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION (INCLUDING ACADEMIC, AND VOCATIONAL EDUCATION) AS THE GOVERNORS THINK FIT AND PARTICULARLY BY THE PROVISION AND CONDUCT AT WOODBRIDGE OF A DAY SCHOOL OR A BOARDING SCHOOL FOR THE EDUCATION OF BOYS AND GIRLS IN ACCORDANCE WITH THE TRADITION AND VALUES OF THE CHURCH OF ENGLAND AND BY ANCILLARY OR INCIDENTAL EDUCATIONAL ACTIVITIES AND OTHER ASSOCIATED ACTIVITIES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY, AND THE PROTECTION OF THE ENVIRONMENT, THE PROVISION OF SCHOLARSHIPS, BURSARIES AND GRANTS, AND PAYMENTS TO CLERKENWELL PAROCHIAL CHURCH OF ENGLAND SCHOOL AND OTHER CHURCH OF ENGLAND SCHOOLS; 3.3 THE MAINTENANCE OF SERVICES OF WORSHIP IN ACCORDANCE WITH THE TRADITIONS AND VALUES OF THE CHURCH OF ENGLAND IN THE ALMSHOUSE CHAPEL AND THE SCHOOL CHAPEL OF THE CHARITY; AND 3.4 THE CARE AND UPBRINGING OF CHILDREN AND YOUNG PEOPLE FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC PARTICULARLY BY THE PROVISION OF SPECIALIST ADVICE AND COUNSELLING TO FAMILIES AND INDIVIDUALS, THE PROVISION OF FACILITIES AND SERVICES INCLUDING CARE CENTRES, AND THE MAKING OF GRANTS.
Maes buddion
A RADIUS OF 40 MILES SURROUNDING THE TOWN OF WOODBRIDGE
Elusennau cysylltiedig
- 31 Hydref 2003 : Cofrestrwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE SECKFORD FOUNDATION
MARRYOTT HOUSE
BURKITT ROAD
WOODBRIDGE
IP12 4JJ
- Ffôn:
- 01394615000
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window