Hanes ariannol THAMES VALLEY FAMILY MEDIATION SERVICE LTD
Rhif yr elusen: 1112320
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £204.66k | £173.07k | £180.64k | £156.28k | £136.50k | |
|
Cyfanswm gwariant | £212.04k | £199.09k | £170.02k | £171.16k | £155.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £16.99k | £15.49k | £29.55k | £37.73k | £32.77k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £4.40k | £3.60k | £10.00k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.