LEASIDE COLTS FOOTBALL CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We are a local Football Club
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 02 June 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Tower Hamlets
Llywodraethu
- 12 Medi 2005: Cofrestrwyd
- LEASDIE COLTS FOOTBALL CLUB (Enw blaenorol)
- LONDON DOCKERS ATHLETIC CLUB (A.C.) (Enw blaenorol)
- WAPPING FOOTBALL CLUB (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
david micallef | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
CLAIRE GLOVER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/06/2020 | 02/06/2021 | 02/06/2022 | 02/06/2023 | 02/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £375 | £0 | £10 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £375 | £0 | £10 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 02 Mehefin 2024 | 24 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mehefin 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mehefin 2023 | 24 Chwefror 2025 | 328 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mehefin 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mehefin 2022 | 08 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mehefin 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mehefin 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 02 Mehefin 2020 | 20 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 02 Mehefin 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED ON 1ST FEBRUARY 2005 AS AMENDED ON 22ND AUGUST 2005. AS AMENDED ON 17 JAN 2017
Gwrthrychau elusennol
THE PROMOTION OF COMMUNITY PARTICIPATION IN HEALTHY RECREATION FOR THE BENEFIT OF YOUNG PERSONS, PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY THOSE WHO ARE DISADVANTAGED, RESIDENT IN THE LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS, BY THE PROVISION OF FACILITIES FOR THE PLAYING, TRAINING AND COACHING OF FOOTBALL AND SUCH OTHER SPORTS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
LONDON BOROUGH OF TOWER HAMLETS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
54 Little Gaynes Lane
UPMINSTER
RM14 2JR
- Ffôn:
- 07984000989
- E-bost:
- rm125er@yahoo.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window