Hanes ariannol THE LEADERS OF WORSHIP AND PREACHERS HOMES
Rhif yr elusen: 1112378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.36m | £2.53m | £2.63m | £2.87m | £3.29m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.37m | £2.35m | £2.36m | £2.54m | £2.86m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £7.51k | £152.47k | £33.78k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.08k | £106.14k | £46.18k | £118.09k | £188.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.31m | £2.41m | £2.42m | £2.72m | £3.09m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £23.28k | £9.61k | £6.89k | £1.53k | £9.05k | |
|
Incwm - Arall | £22.00k | £0 | £152.47k | £33.78k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £13.72k | £20.00k | £160.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.35m | £2.34m | £2.35m | £2.53m | £2.85m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £21.59k | £7.63k | £6.73k | £5.37k | £7.86k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £201.70k | £144.30k | £129.91k | £88.49k | £107.11k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £2.93k | £2.65k | £2.40k | £2.02k | £2.66k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.