Hanes ariannol INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPUTATIONAL LOGIC

Rhif yr elusen: 1112512
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.72k £5.18k £0 £2.37k £15
Cyfanswm gwariant £1.47k £843 £963 £925 £1.50k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A