SCOPE WEST SUSSEX

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Our mission is to involve, support, and develop people with physical disabilities, particularly cerbral palsy in West Sussex, their families and carers, by providing a focal point for individuals to meet as well as activities and training, and to run a day resource centre for the development of skills, friendship, and support.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 21 Rhagfyr 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Karen Jones | Cadeirydd | 29 December 2013 |
|
|
||||
Sarah Welch | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Penelope Ellison | Ymddiriedolwr | 03 June 2024 |
|
|
||||
Nathan Burrows | Ymddiriedolwr | 23 September 2019 |
|
|
||||
Jane Feild | Ymddiriedolwr | 07 January 2019 |
|
|
||||
RICHARD KEVIN BURROWS | Ymddiriedolwr | 11 May 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £318.31k | £291.19k | £291.77k | £325.30k | £307.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.46k | £250.47k | £240.92k | £323.54k | £311.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £39.96k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 12 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 01 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 20 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 30 MARCH 2005
Gwrthrychau elusennol
(I) TO PROVIDE, CAUSE TO BE PROVIDED OR ASSIST IN PROVIDING SUPPORT FOR PEOPLE WITH CEREBRAL PALSY AND RELATED DISABILITIES, THEIR FAMILIES AND CARERS IN ACCORDANCE WITH THE DECLARED AIMS AND OBJECTIVES OF SCOPE; (II) IN PARTICULAR TO PROVIDE FACILITIES FOR TRAINING IN SKILLS, LEADING, IF POSSIBLE, TO EMPLOYMENT AND INDEPENDENT LIVING
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE WEST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SCOPE WEST SUSSEX
SUNRAY BUILDING
LITTLE BREACH
CHICHESTER
PO19 5UA
- Ffôn:
- 01243775330
- E-bost:
- info@scope-west-sussex.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window