CANCERCARE UK

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide assistance and support to those affected by Cancer whether financial or general.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 01 May 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 28 Hydref 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR C LEMIN | Cadeirydd |
|
|
|||||
THOMAS JOHN MORGAN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ELAINE LEMIN | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 01/05/2020 | 01/05/2021 | 01/05/2022 | 01/05/2023 | 01/05/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.95k | £8.56k | £9.07k | £3.90k | £2.08k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.90k | £8.45k | £8.75k | £3.75k | £2.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2024 | 28 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2023 | 28 Ionawr 2025 | 333 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2022 | 13 Ebrill 2023 | 43 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2021 | 22 Mawrth 2022 | 21 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 01 Mai 2020 | 06 Ebrill 2021 | 36 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 01 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 21 JULY 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF, SUPPORT AND ASSISTANCE (WHETHER FINANCIAL OR OTHERWISE) OF PEOPLE AND THEIR FAMILIES WHO SUFFER FROM OR HAVE SUFFERED FROM ANY FORM OF CANCER, CANCER RELATED OR SIMILAR ILLNESS.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
85 MAES Y GOG
RHYL
LL18 4QA
- Ffôn:
- 01745354944
- E-bost:
- office@cancercare-uk.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window