Hanes ariannol Connect Reading
Rhif yr elusen: 1113150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.10k | £46.32k | £47.03k | £76.73k | £113.66k | |
|
Cyfanswm gwariant | £49.51k | £49.21k | £61.45k | £90.09k | £123.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £5.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £8.35k | £18.85k | £18.84k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.