SOMALI COMMUNITY DEVELOPMENT TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Advice and advocacy, youth work, youth activities (i.e. youth club, sports, outing/trips, workshops, peer mentoring), educational link work for secondary schools, family support work, fathers outreach work and other community activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 14 Tachwedd 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1105552 SOMALI ELDERLY AND DISABLED CENTRE
- 30 Awst 2005: Cofrestrwyd
- SOMALI COMMUNITY DEVELOPMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mohamed Ali Farah | Cadeirydd | 25 May 2020 |
|
|
||||
Abdiwahab Musse | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|
||||
Khalif Ali Duale | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|
||||
Abdulaziz Jumca Farah | Ymddiriedolwr | 25 May 2020 |
|
|
||||
Dr Abdulahi Nur MUSSE | Ymddiriedolwr | 08 February 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £14.50k | £29.35k | £17.23k | £44.77k | £16.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £14.96k | £18.90k | £24.24k | £44.47k | £19.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.71k | £14.30k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 13 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 22 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 02 Chwefror 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 21 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 23 DECEMBER 2004 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 MAY 2005 AND 6 JANUARY 2007.
Gwrthrychau elusennol
3.1 TO PROMOTE THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE UNITED KINGDOM OF SOMALI ORIGIN OR DESCENT WITHOUT DISTINCTION OF SEX OR SEXUAL ORIENTATION OR OF POLITICAL OR RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS BY ASSOCIATION TOGETHER THE SAID INHABITANTS IN A COMMON EFFORT TO: (I) ADVANCE THE EDUCATION OF THE SAID INHABITANTS (II) PROVIDE FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OCCUPATION FOR THE SAID INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE (B) PROVIDE RELIEF TO THE INHABITANTS OF THE UNITED KINGDOM OF SOMALI ORIGIN OR DESCENT WITH DRUG OR ALCOHOL ABUSE, BY THE PROVISION OF AN INFORMATION, ADVICE AND COUNSELLING SERVICE.
Maes buddion
UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
62A
St. Pauls Crescent
London
NW1 9XZ
- Ffôn:
- 02034894404
- E-bost:
- somalicdtrust@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window