TETBURY AREA YOUTH & COMMUNITY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To replace the youth service that was withdrawn by Gloucestershire County Council. In the form of financial and management support to provide and fund professional supervised, well planned recreational, educational and cultural experiences that will elevate young people's life chances and to foster understanding amongst adolescence for the older generation
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £22,000 o 1 gontract(au) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
12 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Swydd Gaerloyw
Llywodraethu
- 11 Mai 2006: Cofrestrwyd
- FRIENDS OF TETBURY YOUTH CLUB (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Timothy Adam Cox | Ymddiriedolwr | 01 June 2023 |
|
|||||
Elisabeth Anne Evans | Ymddiriedolwr | 29 April 2022 |
|
|
||||
Steve Scott | Ymddiriedolwr | 24 November 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2020 | 31/05/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.68k | £25.59k | £11.98k | £30.12k | £56.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.10k | £16.74k | £5.66k | £32.48k | £52.77k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £20.00k | £22.00k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 19 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 19 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Gorffennaf 2023 | 168 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2021 | 18 Gorffennaf 2023 | 474 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2021 | 18 Gorffennaf 2023 | 474 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mai 2020 | 21 Mawrth 2022 | 355 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mai 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/12/2005 AS AMENDED ON 15/07/2011
Gwrthrychau elusennol
1 TO BENEFIT THE INHABITANTS (MAINLY YOUTH) OF TETBURY AND SURROUNDING AREAS BY THE PROVISION OF OR ASSISTANCE IN THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATIONAL AND EDUCATIONAL ACTIVITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE. 2 TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES IN FURTHERANCE OF THE OBJECT AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
TETBURY AND SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
25 The Ferns
TETBURY
Gloucestershire
GL8 8JE
- Ffôn:
- 07739909047
- E-bost:
- admin@tayct.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window