ymddiriedolwyr THE EARLY OPERA COMPANY LIMITED
Rhif yr elusen: 1111086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NICOLA ANNE OPPENHEIMER | Cadeirydd |
|
||||||||||||
David Bryan Rockwell | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||||||||
Eva de Blocq van Kuffeler | Ymddiriedolwr | 14 March 2022 |
|
|||||||||||
ANDREW MICHAEL PECK | Ymddiriedolwr | 06 November 2020 |
|
|||||||||||
Tom Weisselberg | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|||||||||||
Dr Vivienne Monk | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||||||||
Stephen Sobey | Ymddiriedolwr | 20 January 2019 |
|
|
||||||||||
John Moore Galt | Ymddiriedolwr | 19 January 2017 |
|
|||||||||||
CHARLES WILLIAM DAVID LAING | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.