Hanes ariannol THE NEW HERMOPOLIS (THOTH CITY) TRUST

Rhif yr elusen: 1111770
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
Cyfanswm Incwm Gros £600 £3.00k £500 £500 £3.24k
Cyfanswm gwariant £3.40k £8.54k £3.70k £2.30k £3.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A