Hanes ariannol LOCAL EVANGELICAL ALLIANCE IN THE FOREST
Rhif yr elusen: 1111910
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | 31/10/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.83k | £5.50k | £5.01k | £4.48k | £2.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.13k | £9.06k | £12.30k | £8.84k | £5.46k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.