KICK4LIFE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Kick4Life uses the power of sport to transform the lives of orphans and vulnerable children and young people in Lesotho. This includes health education and HIV prevention, voluntary HIV testing, life-skills development, mentoring and support towards education & employment.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Lesotho
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
- K4L (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Craig Morgan | Ymddiriedolwr | 05 January 2018 |
|
|
||||
Alden Whittaker-Brown | Ymddiriedolwr | 03 December 2015 |
|
|
||||
NICHOLAS WARD | Ymddiriedolwr | 18 August 2013 |
|
|
||||
BENJAMIN SAMUEL FISHLOCK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ALEXIS OSWALD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAVID MATTHEW LIGHT | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £250.03k | £339.17k | £431.52k | £157.62k | £195.19k | |
|
Cyfanswm gwariant | £223.20k | £273.71k | £190.35k | £175.31k | £260.45k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Awst 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Gorffennaf 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Awst 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 26 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 24 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED ON 22ND JULY 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 17TH OCTOBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
(I) THE RELIEF OF POVERTY, HARDSHIP, AND DISTRESS THROUGHOUT THE WORLD BY PROVISION OF FINANCIAL AND/OR MATERIAL ASSISTANCE OF THOSE IN NEED AND BY THE COLLECTION, COLLATION AND PUBLIC DISTRIBUTION OF RELATED INFORMATION. (II) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH THROUGHOUT THE WORLD, IN PARTICULAR IN RELATION TO ISSUES SURROUNDING HIV/AIDS, BY THE PROVISION OF INFORMATION AND ADVISE TO THOSE AT RISK OR WHO ARE SUFFERING THE EFFECTS OF HIV/AIDS AND, AT THE DISCRETION OF THE TRUSTEES, BY THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE TO THOSE EFFECTED.
Maes buddion
THROUGHOUT THE WORLD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 Park Avenue
Little Paxton
St. Neots
PE19 6PB
- Ffôn:
- 07710999169
- E-bost:
- steve@kick4life.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window