CHESTER-LE-STREET WELLBEING CENTRE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The organisation's objects are to promote health and wellbeing through the provision of accessible support, advice and information services. To encourage and empower individual's expressed needs through promoting prevention and recovery.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2016
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £78,685 o gontract(au) llywodraeth
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Durham
Llywodraethu
- 31 Awst 2005: Cofrestrwyd
- 22 Ionawr 2018: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
- CHESTER-LE-STREET AND DURHAM CITY MIND (Enw blaenorol)
- CHESTER-LE-STREET MIND (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | 31/03/2015 | 31/03/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £239.06k | £313.54k | £317.95k | £240.23k | £81.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £215.32k | £213.65k | £346.34k | £345.45k | £117.82k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £42.00k | £78.69k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2017 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2016 | 28 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2016
(Mae'r cyfrifon |
28 Ionawr 2017 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | 19 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 19 Rhagfyr 2015 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 28 Ionawr 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2014
(Mae'r cyfrifon |
30 Ionawr 2015 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 27/07/2005 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 22/12/2010 AS AMENDED BY CERTIFICATE OF INCORPORATION ON CHANGE OF NAME DATED 28/08/2015
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE PRESERVATION OF MENTAL HEALTH AND TO ASSIST IN RELIEVING AND REHABILITATING PERSONS SUFFERING FROM MENTAL DISORDER OR CONDITIONS OF EMOTIONAL OR MENTAL DISTRESS REQUIRING ADVICE OR TREATMENT, IN ASSOCIATION WITH MIND IN ACCORDANCE WITH THE AIMS AND OBJECTS OF MIND.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE CHESTER- LE- STREET, DURHAM.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window