Hanes ariannol FERHAM ISLAMIC CULTURAL CENTRE

Rhif yr elusen: 1111594
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 09/06/2020 09/06/2021 09/06/2022 09/06/2023 09/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £58.01k £65.21k £38.86k £32.44k £18.58k
Cyfanswm gwariant £47.22k £45.77k £39.90k £28.66k £23.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.72k £32.33k N/A N/A N/A