Hanes ariannol THE COOKE E-LEARNING FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1111178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £385.09k £411.92k £397.74k £344.77k £985.97k
Cyfanswm gwariant £331.19k £434.84k £367.09k £374.61k £1.03m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £108.47k N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £138.89k £206.56k £37.67k £109.92k £776.69k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A N/A £121.47k
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £840.04k
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A N/A £0
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A N/A £745
Incwm - Arall N/A N/A N/A N/A £23.71k
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A N/A £906.76k
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A £120.79k
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A N/A £1.31k
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A N/A £0
Gwariant - Arall N/A N/A N/A N/A £0