ymddiriedolwyr THE COOKE E-LEARNING FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111178
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harsh Panchal | Ymddiriedolwr | 05 September 2022 |
|
|
||||
Jay Suresh Thobhani | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|
||||
Christine Anne McAulay Lang | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
Angela Bailey | Ymddiriedolwr | 18 October 2021 |
|
|
||||
David Darian Maksymiw | Ymddiriedolwr | 30 December 2019 |
|
|
||||
Stuart Wilson | Ymddiriedolwr | 23 May 2018 |
|
|
||||
PETER SMITH | Ymddiriedolwr | 14 March 2016 |
|
|
||||
Vincent Moyo | Ymddiriedolwr | 19 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.