ymddiriedolwyr HOME-START WEST BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1111171
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Carless | Cadeirydd | 17 January 2019 |
|
|||||
Holly King | Ymddiriedolwr | 19 January 2023 |
|
|
||||
Susan Ormiston | Ymddiriedolwr | 17 November 2022 |
|
|
||||
Karen Smith | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
Deirdre Carr | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Juliet Penley | Ymddiriedolwr | 14 July 2022 |
|
|
||||
Janet Sugden | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
|
||||
Rachael Lorman | Ymddiriedolwr | 16 September 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.