THE JOHN HOLT CANCER FOUNDATION (WARRINGTON)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Local Cancer Support for anyone affected by cancer We offer informal & friendly sessions Please contact for update on our weekly 'get together' Due to COVID now working out in the community with our members Our services slowly redeveloping. We currently offer:- One to One Support Signpost Information Social & Activities Peer Support Helpline is available for Patients Family Carers
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2017
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £1,025 o gontract(au) llywodraeth
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
20 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Hamdden
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Warrington
Llywodraethu
- 13 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- JHCF (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRS CHRIS HOLT | Cadeirydd | 12 March 2005 |
|
|
||||
Claire Prach | Ymddiriedolwr | 02 October 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2013 | 31/07/2014 | 31/07/2015 | 31/07/2016 | 31/07/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.44k | £43.41k | £56.52k | £59.46k | £51.01k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.95k | £43.18k | £56.27k | £65.84k | £80.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £1.02k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 354 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 354 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 720 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 720 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1085 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1085 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1450 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1450 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1815 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1815 diwrnod |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 22 JULY 2005 AS AMENDED 10 OCTOBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
THE CHARITABLE OBJECTS OF THE FOUNDATION ARE:- A) TO RELIEVE PERSONS SUFFERING FROM CANCER AND THEIR FAMILIES OR FRIENDS; B) TO PROMOTE RESEARCH INTO CANCER AND TO DISSEMINATE THE RESULTS TO THE PUBLIC; AND C) TO SUPPORT ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE RELATING TO THE FIGHT AGAINST CANCER.
Maes buddion
NOT DEFINED, IN PRACTICE WARRINGTON, CHESHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
28 Woodhouse Close
Birchwood
Warrington
WA3 6QP
- Ffôn:
- 07909230118
- E-bost:
- JHCSF6688@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window