GOOD FOOD MATTERS

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Support disadvantaged young people to build healthier lifestyles, focusing on those facing lack of achievement at school, exclusion, in care, caring for relatives, ex-offenders or those at risk from antisocial behaviour, those going through transition, & those involved in teaching or providing nutrition to youth in the UK. Our key message is that good food does matter!
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £92,097 o 1 grant(iau) llywodraeth
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
60 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Croydon
Llywodraethu
- 08 Medi 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROLE SHORT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Alexandra Kent | Ymddiriedolwr | 04 May 2021 |
|
|
||||
Chris Mills | Ymddiriedolwr | 10 January 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £52.53k | £76.49k | £76.75k | £111.17k | £103.12k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.20k | £121.60k | £128.44k | £165.59k | £114.07k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £26.49k | £40.61k | £53.76k | £32.33k | £92.10k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 21 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 15 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 18 Rhagfyr 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 08 APRIL 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 1 SEPTEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
3. THE CHARITY'S OBJECTS (THE OBJECTS) ARE:- (A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE SUBJECT OF COOKING AND GROWING HEALTHY FOOD. (B) TO DEVELOP THE CAPACITY AND SKILLS OF DISADVANTAGED PEOPLE SO THAT THEY CAN DEVELOP HEALTHIER LIFESTYLES IN PARTICULAR THOSE FACING LACK OF ACHIEVEMENT AT SCHOOL, EXCLUSION, IN CARE, CARING FOR RELATIVES, EX-OFFENDERS OR THOSE AT RISK FROM ANTISOCIAL BEHAVIOUR AS WELL AS DISADVANTAGED CHILDREN GOING THROUGH TRANSITION AND THOSE INVOLVED IN TEACHING OR PROVIDING NUTRITION TO SAID PEOPLE, IN THE UNITED KINGDOM. (C) TO PROTECT AND PRESERVE GOOD HEALTH BY ENCOURAGING THE DEVELOPMENT OF HEALTHIER LIFESTYLES THROUGH THE PROVISION OF PRACTICAL TRAINING, EDUCATION, INFORMATION AND SUPPORT ON NUTRITION, HEALTH AND WELL-BEING TO ENSURE SAID PEOPLE DEVELOP MORE POSITIVE ATTITUDES TO HEALTH AND EQUIPPING THEM TO MAKE MORE INFORMED HEALTH AND DIETARY CHOICES LEADING TO AN IMPROVEMENT IN THEIR QUALITY OF LIFE.
Maes buddion
GREATER LONDON IN PARTICULAR CROYDON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
42 Mickleham Way
New Addington
CROYDON
CR0 0PN
- Ffôn:
- 07715905033
- E-bost:
- amanda@goodfoodmatters.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window