Hanes ariannol S.Y. KILLINGLEY MEMORIAL TRUST

Rhif yr elusen: 1111891
Mae adrodd yr elusen 1 diwrnod yn hwyr
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.43k £4.39k £4.01k £6.43k £36.91k
Cyfanswm gwariant £5.25k £3.71k £8.13k £3.26k £6.26k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A