Hanes ariannol THE SOPHIE BARRINGER TRUST

Rhif yr elusen: 1111154
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (55 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2019 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023
Cyfanswm Incwm Gros £58.00k £16.66k £26.67k £36.14k £40.26k
Cyfanswm gwariant £39.95k £23.89k £20.36k £26.33k £22.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A