Hanes ariannol EPIPHANY CHRISTIAN FAITH MINISTRIES

Rhif yr elusen: 1111597
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/10/2013 31/10/2014 31/10/2015 31/10/2016 31/10/2017
Cyfanswm Incwm Gros £5.34k £6.43k £2.60k £374 £2.96k
Cyfanswm gwariant £6.42k £3.19k £5.66k £370 £2.94k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A