EPIPHANY CHRISTIAN FAITH MINISTRIES
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Teach, preach,fundraise,support,counsell,equip,enable,empower
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 October 2017
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Byrma
- India
- Nepal
- Pakistan
- Philipinas
- Uganda
Llywodraethu
- 07 Hydref 2005: Cofrestrwyd
- 01 Mai 2018: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- E.C.F.M. (Enw gwaith)
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/10/2013 | 31/10/2014 | 31/10/2015 | 31/10/2016 | 31/10/2017 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £5.34k | £6.43k | £2.60k | £374 | £2.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £6.42k | £3.19k | £5.66k | £370 | £2.94k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2017 | 12 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2016 | 17 Chwefror 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2016 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2015 | 21 Ionawr 2016 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2015 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Hydref 2014 | 12 Chwefror 2015 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Hydref 2014 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 6 OCTOBER 2003
Gwrthrychau elusennol
1. TO ADVANCE THE CHRISTIAN FAITH IN ACCORDANCE WITH THE ATTACHED STATEMENT OF BELIEFS IN PARTICULAR IN BOURNEMOUTH AND IN SUCH OTHER AREAS OF THE UK OR THE WORLD AS THE TRUSTEES MAY CONSIDER FIT FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC THROUGH THE HOLDING OF PRAYER MEETINGS, WORSHIP SERVICES, PROVIDING RELIGIOUS INSTRUCTION, COUNSELLING AND PASTORAL CARE, PUBLIC CELEBRATION OF RELIGIOUS FESTIVALS, PRODUCING AND/OR DISTRIBUTING LITERATURE ON THE CHRISTIAN FAITH TO ENLIGHTEN OTHERS ABOUT THE CHRISTIAN FAITH AS DESCRIBED IN THE ATTACHED STATEMENT OF BELIEFS. 2. THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP, EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY, OF PEOPLE LIVING PRIMARILY BUT NOT EXCLUSIVELY IN KERRALA, INDIA BY MAKING GRANTS OF MONEY FOR PROVIDING OR PAYING FOR ITEMS, SERVICES OR FACILITIES AS THE TRUSTEES THINK FIT.
Maes buddion
BOURNEMOUTH (UK) AND KERRALA (INDIA)
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window