Hanes ariannol THE WOLVES AND HUMANS FOUNDATION

Rhif yr elusen: 1111289
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 03/06/2020 03/06/2021 03/06/2022 03/06/2023 03/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.84k £5.23k £7.52k £7.82k £4.89k
Cyfanswm gwariant £8.27k £2.51k £10.19k £8.32k £3.79k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A