DEEP RELEASE BURSARY FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A Christian charity providing specialist training in Deep Release counselling and psychotherapy. We subsidise in-house and external training courses which focus on specialisms such as pre-and perinatal psychotherapy, trauma work and the release of blocked emotions. Counselling bursaries are also available for those who are receiving therapy with a Deep Release counsellor.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Regina Riley | Ymddiriedolwr | 06 June 2024 |
|
|
||||
JULIE ALLDAY | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|||||
Mrs Sally Nash | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
DEBBIE WALDRON | Ymddiriedolwr | 19 February 2013 |
|
|
||||
HAZEL CLARE BARTON | Ymddiriedolwr | 27 January 2012 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.07k | £9.97k | £7.99k | £3.48k | £4.48k | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.10k | £11.31k | £6.78k | £6.74k | £4.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 27 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 04 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED EXECUTED ON 17TH JULY 2005 AS AMENDED BY SUPPLEMENTAL DEED DATED 22ND OCTOBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION AND PROTECTION OF GOOD HEALTH, BOTH WITHIN THE UK AND OVERSEAS, AMONG PERSONS SUFFERING AS A RESULT OF EMOTIONAL PSYCHOLOGICAL CONDITIONS OR WHO ARE AT RISK OF SUCH CONDITIONS BY THE PROVISION OF ASSISTANCE AND MEETING THE COST OF COUNSELLING OR THERAPY AND BY THE PROVISION OF ADVICE AND INFORMATION WHERE REQUIRED. 3.2 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN THE FIELDS OF COUNSELLING AND THERAPY, BOTH WITHIN THE UK AND OVERSEAS, BY THE PROVISION OF ASSISTANCE IN ACCESSING APPROPRIATE TRAINING COURSES FOR THOSE WHO COULD NOT OTHERWISE MEET THE COSTS THROUGH THEIR OWN RESOURCES AND BY FACILITATING THE PRODUCTION AND DISTRIBUTION OF RELEVANT EDUCATIONAL MATERIALS TO BOTH COUNSELLORS AND THOSE RECEIVING TREATMENT.
Maes buddion
THE UK AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
77 Deaconsfield Road
HEMEL HEMPSTEAD
HP3 9HZ
- Ffôn:
- 01442266706
- E-bost:
- info@deeprelease.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window