Hanes ariannol PASS IT ON AFRICA
Rhif yr elusen: 1112250
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 06/04/2010 | 06/04/2011 | 06/04/2012 | 30/11/2012 | 30/11/2013 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.46k | £56.83k | £93.04k | £51.73k | £69.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £79.95k | £65.83k | £78.36k | £55.04k | £60.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.