MATHETEUO

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Matheteuo focuses on resourcing and enabling theological education by extension training initiatives to serve fast growing churches overseas as well as Christian communities in cultures where it is dangerous to profess openly the Christian faith. The trustees also recognise an enormous need in the UK.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

2 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Dyfnaint
- Llundain Fwyaf
- Indonesia
- Kazakstan
- Kyrgyzstan
- Malaysia
- Nepal
- Philipinas
- Rwsia
- Tajikistan
- Uzbekistan
Llywodraethu
- 21 Tachwedd 2005: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
2 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RT REVD COLIN FREDERICK BAZLEY | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
BRYAN TREVOR EDWIN HIGGINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.46k | £8.72k | £8.89k | £8.79k | £8.93k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.52k | £9.16k | £8.81k | £9.16k | £9.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 19 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 20 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 17 Mawrth 2022 | 45 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 20 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 12 OCTOBER 2005
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENT OF FAITH, ATTACHED AS A SCHEDULE, THROUGH THE FOLLOWING MEANS: 1. TO DEVELOP AN INTER-CULTURAL CHRISTIAN THEOLOGICAL EDUCATION BY EXTENSION (TEE) CURRICULUM FOR CONTEXTUALISATION AMONG SPECIFIC CULTURAL TRADITIONS FOR 'EQUIPPING FOR MINISTRIES' AND 'DISCIPLE FORMATION'. 2. TO CONDUCT SEMINARS AND WORKSHOPS: A. TO FACILITATE CONTEXTUALISATION OF INTER-CULTURAL CURRICULUM AND TRAINING FOR SPECIFIC CULTURAL TRADITIONS. B. TO ADMINISTER DEPLOYMENT OF CONTEXTUALISED CURRICULUM FOR VARIOUS NATIONAL PROGRAMMES. C. TO ENSURE A SOUND AND EFFECTIVE ADMINISTRATION OF NATIONAL PROGRAMMES. 3. TO ESTABLISH AND MANAGE A 'SEED FUND' FOR THE LAUNCHING OF NATIONAL PROGRAMMES. 4. TO ESTABLISH A 'GLOBAL TRAINING CENTRE FOR MENTORING AND DISCIPLESHIP', THE REGISTERED OFFICE BEING AT WEYCROFT HALL, AXMINSTER, UK: A. TO ADMINISTER DEPLOYMENT OF RESOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF NATIONAL PROGRAMMES. B. TO PROVIDE A FORUM FOR AN ACTIVE INTERACTION WITHIN THE GLOBAL NET-WORK OF NATIONAL PROGRAMMES. C. TO FACILITATE AND OVERSEE THE INITIAL TRAINING REQUIRED FOR THE FULFILMENT OF THE OBJECTIVES. 5. TO SEEK ACTIVE CO-OPERATION FROM MINISTRY ORGANIZATIONS, GLOBAL AND NATIONAL, WITH A VISION REFLECTING, PRIMARILY, ACTIVE FULFILMENT OF THE 'GREAT COMMISSION' AS PER MATHEW 28:19-20 THE MINISTRY OF MATHETEUO IS INTERDENOMINATIONAL
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
16 TEESDALE ROAD
WIRRAL
CH63 3AS
- Ffôn:
- 07875091831
- E-bost:
- bryantehiggins@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window