CITYCOAST TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
General Charitable Activities Education/Training Relief of Poverty Religious Activities Community Development
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Brighton And Hove
- Dwyrain Sussex
- Gorllewin Sussex
Llywodraethu
- 16 Medi 2005: Cofrestrwyd
- CHRISTIAN OUTREACH CENTRE - BRIGHTON AND HOVE (Enw blaenorol)
- CITYCOAST CHURCH (Enw blaenorol)
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Harland | Cadeirydd | 12 October 2018 |
|
|
||||
Claire Howarth | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|
||||
Colin Spicer | Ymddiriedolwr | 08 May 2017 |
|
|
||||
SIMON LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £617.62k | £477.05k | £470.28k | £484.72k | £432.02k | |
|
Cyfanswm gwariant | £606.52k | £401.99k | £428.73k | £469.57k | £432.93k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £5.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £396.51k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £108.83k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £112.28k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £606.52k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 28 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 04 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 22 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 25 JULY 2005 AS AMENDED ON 29 MAY 2007 AND 23 OCTOBER 2007
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN RELIGION IN ACCORDANCE WITH THE DECLARATION OF FAITH (SET OUT IN SCHEDULE 1 TO THE MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION) IN PARTICULAR NOT LIMITED TO THE FOREGOING BY: 3.1.1 WORSHIPPING, PREACHING AND TEACHING OF THE CHRISTIAN DOCTRINE AND PRINCIPLES, FELLOWSHIP, AND THE DISTRIBUTION OF THE BIBLE, TEACHING IN ALL FORMS OF MEDIA, AND THE ADVANCEMENT OF THE CHRISTIAN FAITH GENERALLY; 3.1.2 THE INSTRUCTION AND CARE OF CHRISTIANS INCLUDING YOUNG PEOPLE AND CHILDREN; 3.1.3 THE EVANGELISATION OF NON-CHRISTIANS 3.1.4 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ON THE BASIS OF CHRISTIAN PRINCIPLES AND WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING THE PROVISION OF SUCH EDUCATION IN ANY EDUCATIONAL ESTABLISHMENT. 3.2. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP, POVERTY OR DISTRESS OR AGED OR SICK. 3.3. TO PROMOTE SUPPORT AND ENCOURAGE VOLUNTARY ACTIVITIES THAT ADVANCE EDUCATION, CULTURE AND SPIRITUAL WELFARE AND PROVIDE RECREATIONAL AND LEISURE ACTIVITIES IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE IN THE LOCAL COMMUNITY, BRIGHTON AND HOVE AND AREAS OF BENEFIT WHERE WE CAN MAKE A DIFFERENCE WITHOUT DISTINCTION OF RACE, SEX, POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINION.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE. EAST SUSSEX
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Citycoast Church
North Street
Portslade
Brighton
BN41 1DG
- Ffôn:
- 01273433433
- E-bost:
- hello@citycoast.church
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window