Hanes ariannol SUMMIT HOUSE SUPPORT

Rhif yr elusen: 1111309
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017
Cyfanswm Incwm Gros £387.05k £451.56k £432.68k £518.02k £442.72k
Cyfanswm gwariant £384.04k £488.31k £452.70k £462.92k £515.11k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £289.10k £289.10k £107.74k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £2.00k £1.50k £165.73k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A N/A £830 N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A N/A £511.70k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A N/A £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A N/A £535 N/A
Incwm - Arall N/A N/A N/A £4.96k N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A N/A £462.92k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A N/A £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A N/A £0 N/A