Hanes ariannol MEYNELL KINDERGARTEN

Rhif yr elusen: 1111307
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 29/02/2020 28/02/2021 28/02/2022 28/02/2023 29/02/2024
Cyfanswm Incwm Gros £240.01k £252.74k £219.69k £240.54k £292.60k
Cyfanswm gwariant £236.32k £244.37k £241.27k £238.65k £296.97k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A £107.34k £131.07k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £20.00k £135.23k £108.83k £107.34k £131.07k