Hanes ariannol BRITISH EYE RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.91m | £3.33m | £6.42m | £3.51m | £4.84m | |
|
Cyfanswm gwariant | £5.68m | £4.71m | £4.15m | £3.90m | £4.35m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £34.21k | £289.51k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.79m | £3.24m | £6.33m | £3.42m | £4.60m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £114.00k | £91.00k | £82.00k | £78.88k | £209.00k | |
|
Incwm - Arall | £7.00k | £0 | £0 | £12.18k | £34.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £795.00k | £1.06m | £3.89m | £1.79m | £1.80m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.15m | £2.97m | £2.98m | £2.95m | £3.17m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.52m | £1.73m | £1.17m | £947.83k | £1.18m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £278.00k | £118.00k | £0 | £111.23k | £110.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.81m | £1.81m | £1.97m | £2.26m | £2.25m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £42.00k | £23.00k | £15.00k | £24.65k | £43.00k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.