ymddiriedolwyr BRITISH EYE RESEARCH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1111438
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Heather Giles | Cadeirydd | 01 April 2024 |
|
|
||||
Michael Talbot | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Colin Henry | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Oonagh Turnbull | Ymddiriedolwr | 01 July 2024 |
|
|
||||
Dr Amit Patel | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|||||
Elizabeth Honer | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Victoria Currey | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Darren Barker | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
Keith Felton | Ymddiriedolwr | 04 January 2022 |
|
|
||||
Sylvester Oppong | Ymddiriedolwr | 28 January 2019 |
|
|
||||
Alina Kessel | Ymddiriedolwr | 15 October 2017 |
|
|||||
Prof Maria Francesca Cordeiro | Ymddiriedolwr | 23 March 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.