WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS FRIENDS ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The advancement of public education in the history, archaeology, technology & natural history of the Waltham Abbey Royal Gun Powder Mills by provision of such financial or material assistance to facilitate the operation of the site, buildings and grounds as the trustees shall from time to time determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Essex
Llywodraethu
- 12 Gorffennaf 2006: Cofrestrwyd
- WARGM FRIENDS ASSOCIATION (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter David Stone | Ymddiriedolwr | 01 September 2024 |
|
|
||||
Martin John Gough | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
RICHARD WILLIAM PENFOLD | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
DAPHNE RUTH ANN CLEMENTS | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Ronald McEvoy | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
JOHN COOK | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
||||
Leonard Stuart | Ymddiriedolwr | 10 May 2019 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.71k | £4.09k | £1.13k | £749 | £1.25k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.37k | £361 | £5.23k | £2.05k | £840 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 03 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 29 Mehefin 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12 MAY 2006 as amended on 28 Jun 2024
Gwrthrychau elusennol
THE ADVANCEMENT OF PUBLIC EDUCATION IN THE HISTORY, ARCHAEOLOGY AND TECHNOLOGY AND NATURAL HISTORY OF THE WALTHAM ABBEY ROYAL GUNPOWDER MILLS AND ITS ENVIRONS BY THE COLLECTION, COLLATION AND DISTRIBUTION OF RELEVANT INFORMATION AND BY THE PROVISION OF SUCH FINANCIAL OR MATERIAL ASSISTANCE TO FACILITATE THE CONTINUED OPERATION OF THE SITE, BUILDINGS AND GROUNDS AS THE TRUSTEES SHALL FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
WALTHAM ABBEY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 THAXTED WAY
WALTHAM ABBEY
EN9 1LQ
- Ffôn:
- 01992712623
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window