Ymddiriedolwyr YORK CARES
Rhif yr elusen: 1111899

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jamie Kew-Robson | Cadeirydd | 26 June 2023 |
|
|
||||
Tracy Jayne Lightfoot | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Leanne Janine Cooper | Ymddiriedolwr | 02 December 2024 |
|
|
||||
Katie Susan Newman | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Suzanne Dickinson | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Adele Spencer | Ymddiriedolwr | 09 September 2024 |
|
|
||||
Louise Anne Margaret Soulsby | Ymddiriedolwr | 12 April 2021 |
|
|
||||
Mr Joe Micheli | Ymddiriedolwr | 09 October 2018 |
|
|
||||
ANDREW ROBERT FERGUSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.